MANSFIELD MECHANICS INSTITUTE LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Snooker club, bridge club, bridge classes, polling station, meeting house, local drs surgery car park.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £4,968 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 13 Mehefin 1969: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Maude Savage | Cadeirydd | 01 September 2021 |
|
|
||||||||
Wendy Dixon | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||||||
Elizabeth Walker | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||||||
Anthony Brewer | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||||||
ROBERT WYATT | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|||||||||
Stephen Cooper | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||||||
Romuald Stanislaw Zygadlo | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||||||
Susan Anne Wright | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||||
Kendal Jane Holdrick | Ymddiriedolwr | 13 June 2018 |
|
|
||||||||
Valerie Hill | Ymddiriedolwr | 08 June 2016 |
|
|
||||||||
PATRICIA MARGARET BAILEY | Ymddiriedolwr | 08 June 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.03k | £5.55k | £17.81k | £12.13k | £18.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.91k | £15.13k | £13.83k | £13.43k | £16.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £12.84k | N/A | £4.97k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 09 Rhagfyr 2020 | 39 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 28TH MAY 1969
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE BENEFICIAL AREA BY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND THE PROVISION, IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE, OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION.
Maes buddion
BOROUGH OF MANSFIELD AND THE NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
23 Kirkby Close
SOUTHWELL
NG25 0DG
- Ffôn:
- 07572012023
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window