ymddiriedolwyr SIR ROWLAND HILL'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 528389
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW jOHN RAYNER | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||||||
Jacqueline Mary Wright | Ymddiriedolwr | 17 November 2020 |
|
|
||||||||
Michal Revell | Ymddiriedolwr | 17 November 2019 |
|
|
||||||||
Avil Innocent | Ymddiriedolwr | 03 November 2019 |
|
|
||||||||
Professor Charles Lindsay Bashford | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|||||||||
Rev Catherine Sarah McBride | Ymddiriedolwr | 22 November 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.