Ymddiriedolwyr TOWN BRANCH (CONSOLIDATED CHARITIES) EDUCATIONAL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 528587
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Lesley Margaret Wells Ymddiriedolwr 27 March 2025
FRIENDS OF ROYAL DERBY HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
LEAGUE OF FRIENDS, ROYAL DERBY HOSPITAL
Cofrestrwyd yn ddiweddar
BEYNE SCHOOL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Terence Smith Ymddiriedolwr 11 January 2024
BEYNE SCHOOL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
James Tickle Ymddiriedolwr 14 October 2021
BEYNE SCHOOL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Steve Jackson Ymddiriedolwr 20 June 2019
BEYNE SCHOOL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Stuart John Anderson Ymddiriedolwr 21 June 2018
BURTON HOPE
Derbyniwyd: 61 diwrnod yn hwyr
BEYNE SCHOOL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Conor Wileman Ymddiriedolwr 12 June 2014
BEYNE SCHOOL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
JAMES MUIR Ymddiriedolwr
BEYNE SCHOOL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser