Ymddiriedolwyr BEYNE SCHOOL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 528610
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Lesley Margaret Wells Ymddiriedolwr 27 March 2025
FRIENDS OF ROYAL DERBY HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
LEAGUE OF FRIENDS, ROYAL DERBY HOSPITAL
Cofrestrwyd yn ddiweddar
TOWN BRANCH (CONSOLIDATED CHARITIES) EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Terence Smith Ymddiriedolwr 11 January 2024
TOWN BRANCH (CONSOLIDATED CHARITIES) EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Lewis Anderson Ymddiriedolwr 12 October 2023
Dim ar gofnod
James Tickle Ymddiriedolwr 14 October 2021
TOWN BRANCH (CONSOLIDATED CHARITIES) EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Steve Jackson Ymddiriedolwr 20 June 2019
TOWN BRANCH (CONSOLIDATED CHARITIES) EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Stuart John Anderson Ymddiriedolwr 21 June 2018
BURTON HOPE
Derbyniwyd: 61 diwrnod yn hwyr
TOWN BRANCH (CONSOLIDATED CHARITIES) EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Conor Wileman Ymddiriedolwr 12 June 2014
TOWN BRANCH (CONSOLIDATED CHARITIES) EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
JAMES MUIR Ymddiriedolwr
TOWN BRANCH (CONSOLIDATED CHARITIES) EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser