Hanes ariannol RUGBY SCHOOL

Rhif yr elusen: 528752
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £47.94m £41.03m £45.12m £50.74m £54.51m
Cyfanswm gwariant £37.68m £41.96m £46.18m £53.16m £59.38m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £60.92k £52.38k £90.18k £205.48k £241.97k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £2.25k £4.65k
Incwm o roddion a chymynroddion £11.06m £907.00k £2.06m £841.00k £863.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £2.11m £873.00k £1.76m £2.99m £3.80m
Incwm - Weithgareddau elusennol £28.38m £32.76m £36.64m £40.80m £43.64m
Incwm - Gwaddolion £251.00k £188.00k £1.38m £258.00k £0
Incwm - Buddsoddiad £5.59m £5.18m £5.96m £6.35m £6.17m
Incwm - Arall £1.04m £1.50m £77.00k £13.00k £113.00k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £467.00k £521.00k £863.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £34.34m £38.82m £41.78m £48.41m £53.34m
Gwariant - Ar godi arian £3.34m £3.14m £4.40m £4.75m £6.04m
Gwariant - Llywodraethu £355.00k £386.00k £315.00k £332.00k £335.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £681.00k £705.00k £686.21k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £1.83m £1.90m £2.04m £2.15m £2.89m
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0