Hanes ariannol THE GRAMMAR SCHOOL OF KING EDWARD VI AT STRATFORD-UPON-AVON

Rhif yr elusen: 528769
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £936.99k £520.40k £1.03m £643.38k £798.33k
Cyfanswm gwariant £978.80k £741.83k £829.78k £729.18k £739.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £98.40k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £653.11k £346.22k £687.99k £610.42k £766.11k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £261.24k £147.47k £311.70k £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £22.64k £26.64k £29.39k £32.90k £32.16k
Incwm - Arall £0 £60 £60 £60 £60
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £608.94k £507.61k £526.18k £625.12k £626.32k
Gwariant - Ar godi arian £49.81k £66.65k £46.28k £101.76k £108.66k
Gwariant - Llywodraethu £21.50k £19.78k £21.27k £28.33k £28.26k
Gwariant - Sefydliad grantiau £374.12k £293.47k £323.61k £393.44k £293.11k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £320.05k £167.57k £257.32k £2.31k £4.42k