Ymddiriedolwyr THE GRAMMAR SCHOOL OF KING EDWARD VI AT STRATFORD-UPON-AVON
Rhif yr elusen: 528769

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Frank Austin FRICS | Cadeirydd | 05 February 2024 |
|
|
||||
Jeffrey Robin Downes | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|||||
Rich Drain | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Councillor Timothy George Sinclair | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
The Most Honourable The Marquess of Hertford | Ymddiriedolwr | 04 April 2016 |
|
|
||||
Victor Matts | Ymddiriedolwr | 04 April 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.