ymddiriedolwyr CROSSLEY AND PORTER ORPHAN HOME AND SCHOOL
Rhif yr elusen: 529165
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARLES MARTIN BENEDICT CROSSLEY | Cadeirydd |
|
|
|||||
STEPHEN JOHN EGGLETON | Ymddiriedolwr | 05 February 2015 |
|
|
||||
Stephen Baines MBE | Ymddiriedolwr | 03 February 2014 |
|
|
||||
JOHN FRANCIS BREARLEY FORD | Ymddiriedolwr | 31 January 2014 |
|
|
||||
Anne CROSSLEY | Ymddiriedolwr | 03 October 2013 |
|
|
||||
Dr STEVEN CLAPCOTE | Ymddiriedolwr | 14 November 2012 |
|
|
||||
CHARLES CHRISTOPHER HODGSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ALEXANDRA JULIA CROSSLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER MORTIMER CROSSLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DOCTOR STEPHEN THORNBER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.