THE HERBERT HUGHES MEMORIAL FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
It provides funds to support and encourage students studying Hispanic languages at educational establishments in the Sheffield area
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Sheffield
Llywodraethu
- 15 Mai 1974: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICTORIA CLARKE BROWN | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||
Mark Vincenzo Wadsworth | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|
||||
MARTIN MCKERVEY | Ymddiriedolwr | 24 November 2011 |
|
|
||||
ALAN DAVID BEDFORD REID | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr JOHN ENGLAND | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.26k | £4.17k | £12.56k | £4.56k | £5.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.70k | £5.50k | £2.42k | £15.81k | £17.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 29 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 02 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 30 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 30 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
INDENTURE DATED 20 APR 1918 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 17 MAY 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: TO PROVIDE PRIZES BURARIES AND SCHOLARSHIPS FOR PROFICIENCY IN WRITING AND OF SPEAKING SPANISH PORTUGUESE AND (OR) ANY OTHER MODERN LANGUAGE SUCH PRIZES TO BE CALLED “HERBERT HUGHES PRIZES AND SCHOLARSHIPS”. TO PROVIDE TRAVELLING SCHOLARSHIPS FOR THE PURPOSE OF ENABLING STUDENTS TO TRAVEL IN FOREIGN COUNTRIES FOR THE PURPOSE OF IMPROVING THEIR KNOWLEDGES OF THE LANGUAGE USED IN SUCH COUNTRY EVERY SUCH TRAVELLING SCHOLARSHIP TO BE CALLED THE HERBERT HUGHES TRAVELLING SCHOLARSHIP. TO PROMOTE IN ANY OTHER WAY (AND COUPLED WITH THE NAME OF "HERBERT HUGHES") THE EDUCATIONAL AND COMMERCIAL PROGRESS OF THE CITY OF SHEFFIELD.
Maes buddion
SHEFFIELD UNIVERSITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Wake Smith Solicitors Ltd
2 Tenter Street
SHEFFIELD
S1 4BY
- Ffôn:
- 0114 2666660
- E-bost:
- john.baddeley@wake-smith.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window