CHARITIES IN CONNEXION WITH CATHOLIC DIOCESAN TRUST

Rhif yr elusen: 529493
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 931 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Religious Charity

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2020

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Kingston Upon Hull
  • East Riding Of Yorkshire
  • Gogledd Ddwyrain Swydd Lincoln
  • Gogledd Swydd Gaerefrog
  • Gogledd Swydd Lincoln
  • Hartlepool
  • Middlesbrough
  • Redcar And Cleveland
  • Stockton-on-tees

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Mehefin 1967: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rt Rev Terence Patrick Drainey Cadeirydd
JAMES WHITE BEQUEST ICW THE ROMAN CATHOLIC CHURCH AT THORNABY-ON-TEES
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 931 diwrnod
BRUYERE FUND
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 931 diwrnod
SHAW FUND
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 931 diwrnod
MADONNA HOUSE (UNITED KINGDOM)
Derbyniwyd: Ar amser
BLENKINSOP EDUCATIONAL FOUNDATION
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 931 diwrnod
ST CUTHBERT'S COLLEGE USHAW
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 108 diwrnod
Philip Westmacott Ymddiriedolwr 13 September 2018
BLENKINSOP EDUCATIONAL FOUNDATION
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 931 diwrnod
JAMES WHITE BEQUEST ICW THE ROMAN CATHOLIC CHURCH AT THORNABY-ON-TEES
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 931 diwrnod
BRUYERE FUND
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 931 diwrnod
SHAW FUND
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 931 diwrnod
REVEREND WILLIAM FRANK MASSIE Ymddiriedolwr 06 June 2017
THE FAITH MOVEMENT
Derbyniwyd: Ar amser
SHAW FUND
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 931 diwrnod
BRUYERE FUND
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 931 diwrnod
BLENKINSOP EDUCATIONAL FOUNDATION
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 931 diwrnod
JAMES WHITE BEQUEST ICW THE ROMAN CATHOLIC CHURCH AT THORNABY-ON-TEES
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 931 diwrnod
CANON GERARD ROBINSON Ymddiriedolwr 20 February 2014
BRUYERE FUND
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 931 diwrnod
SHAW FUND
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 931 diwrnod
JAMES WHITE BEQUEST ICW THE ROMAN CATHOLIC CHURCH AT THORNABY-ON-TEES
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 931 diwrnod
BLENKINSOP EDUCATIONAL FOUNDATION
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 931 diwrnod
NICHOLAS MACK Ymddiriedolwr 15 March 2012
CAUSE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
JAMES WHITE BEQUEST ICW THE ROMAN CATHOLIC CHURCH AT THORNABY-ON-TEES
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 931 diwrnod
BLENKINSOP EDUCATIONAL FOUNDATION
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 931 diwrnod
BRUYERE FUND
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 931 diwrnod
SHAW FUND
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 931 diwrnod
JOHN CHRISTOPHER FLEMING Ymddiriedolwr 15 March 2012
JAMES WHITE BEQUEST ICW THE ROMAN CATHOLIC CHURCH AT THORNABY-ON-TEES
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 931 diwrnod
BLENKINSOP EDUCATIONAL FOUNDATION
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 931 diwrnod
BRUYERE FUND
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 931 diwrnod
SHAW FUND
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 931 diwrnod
JAMES WHISTON OBE Ymddiriedolwr
JAMES WHITE BEQUEST ICW THE ROMAN CATHOLIC CHURCH AT THORNABY-ON-TEES
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 931 diwrnod
BRUYERE FUND
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 931 diwrnod
SHAW FUND
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 931 diwrnod
BLENKINSOP EDUCATIONAL FOUNDATION
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 931 diwrnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
Cyfanswm Incwm Gros £679 £679 £679 £679 £0
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 200 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 200 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 566 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 566 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 931 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 931 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 01 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 29 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
WILL DATED 18 MAY 1941
Gwrthrychau elusennol
FOR THE ECCLESIASTICAL EDUCATION FUND IN THE DIOCESE OF MIDDLESBROUGH FOR THE USE OF THE ROMAN CATHOLIC BISHOP OF MIDDLESBROUGH FOR MASSES
Maes buddion
ROMAN CATHOLIC DIOCESES OF MIDDLESBROUGH
Hanes cofrestru
  • 29 Mehefin 1967 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
DIOCESE OF MIDDLESBROUGH
50A THE AVENUE
MIDDLESBROUGH
TS5 6QT
Ffôn:
01642850505