Hanes ariannol ST MARTIN'S SCHOOL (NAWTON) TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 529629
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £26.24k £25.08k £33.70k £35.88k £38.61k
Cyfanswm gwariant £29.35k £22.42k £60.10k £35.89k £93.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A