Ymddiriedolwyr Cropton Educational Trust

Rhif yr elusen: 529637
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
John Dyball Cadeirydd 17 May 2024
Dim ar gofnod
Laura Maher Ymddiriedolwr 25 November 2024
COMMUNITY COUNSELLING (NORTH YORKSHIRE) LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Andrew Collinson Ymddiriedolwr 19 February 2024
Dim ar gofnod
Elizabeth Rosemary Willoughby Ymddiriedolwr 27 February 2023
Dim ar gofnod
Vanessa Marie Smallwood secretary Ymddiriedolwr 24 May 2021
Dim ar gofnod