ymddiriedolwyr THE SCARBOROUGH AMICABLE SOCIETY
Rhif yr elusen: 529681
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (118 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID SUTCLIFFE | Cadeirydd | 12 March 2005 |
|
|||||
Marion Anne Morley | Ymddiriedolwr | 10 May 2018 |
|
|
||||
MRS V M KENNEDY | Ymddiriedolwr | 06 March 2015 |
|
|
||||
Anne Marr | Ymddiriedolwr | 16 May 2013 |
|
|||||
David Evans | Ymddiriedolwr | 21 September 2012 |
|
|||||
TRISH KINSELLA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN DAVID MORLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.