Hanes ariannol COLLEGE HOLDINGS 2012 LTD
Rhif yr elusen: 529739
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.71m | £4.07m | £3.87m | £4.66m | £5.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.89m | £4.07m | £4.05m | £4.63m | £5.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £284.82k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £120.77k | £0 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.45k | £4.50k | £642 | £118.43k | £730.14k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £50.99k | £42.07k | £118.80k | £126.60k | £143.78k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.65m | £4.02m | £3.75m | £4.42m | £4.99m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £825 | £663 | £698 | £299 | £51.68k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £6.45k | £0 | £0 | £0 | £730.14k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.85m | £4.03m | £3.88m | £4.47m | £5.19m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £170.05k | £154.96k | £111.85k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £43.61k | £34.66k | £88.38k | £140.06k | £120.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.