Dogfen lywodraethu DRONFIELD HENRY FANSHAWE SCHOOL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 529963
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME DATED 17 MAY 1888 AS ALTERED BY SCHEME DATED 8 SEPTEMBER 1909 AND ARTICLES AND GOVERNMENT DATED 28 AUGUST 1950,AND RESOLUTIONS PASSED 8 MAY 2007 AND 20 MAY 2014 as amended on 03 Apr 2018
Gwrthrychau elusennol
TO MAINTAIN A DAY OR BOARDING SCHOOL FOR BOYS AND A DAY SCHOOL FOR GIRLS IN OR NEAR THE URBAN DISTRICT OF DRONFIELD.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
DRONFIELD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.