Y Gofrestr Elusennau - Y Comisiwn Elusennau THE JOSEPH ROWNTREE HOUSING TRUST
Rhif yr elusen: 210169-3
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 22 DECEMBER 1967 AND DEED OF 1 JULY 1990 AND 18 JUNE 2002 AND DEED OF VARIATION 14 SEPTEMBER 2010
AS AMENDED BY SCHEME DATED 01 JAN 2020
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OF HOUSES FOR PERSONS THE MAJORITY OF WHOM BELONG TO THE LOWER INCOME GROUP.
Maes buddion
NATIONAL
Hanes cofrestru
- 15 Tachwedd 1962: Cofrestrwyd
- 19 Mawrth 2020: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.