Ymddiriedolwyr RUTLAND LOCAL HISTORY AND RECORD SOCIETY
Rhif yr elusen: 700273

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Ian Edwin Ryder | Cadeirydd |
|
|
|||||
Edward Graham Heckels | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|
||||
Paul David Bland | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Deborah Susan Martin | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Richard John Hunt | Ymddiriedolwr | 12 June 2021 |
|
|
||||
Anthony Joyce Martin | Ymddiriedolwr | 10 December 2016 |
|
|
||||
PAUL TREVOR REEVE | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|
||||
Carole Jane Bancroft-Turner | Ymddiriedolwr | 11 September 2013 |
|
|||||
ROBERT FRANCIS OVENS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT EDWARD CLAYTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR MICHAEL TILLBROOK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL FRISBY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TIMOTHY HATTON McKENZIE CLOUGH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HILARY JOHN CROWDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JILL ANGELA KIMBER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAURICE EDWARD BAINES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.