Ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF ST GREGORYS MINSTER KIRKDALE
Rhif yr elusen: 700344

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Antony Pritchett | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
John Shaw | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
Tim Ramsdale | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Dr Farrell Phillips Burnett | Ymddiriedolwr | 30 April 2022 |
|
|
||||
James Lloyd | Ymddiriedolwr | 12 May 2018 |
|
|||||
Rev Susan Binks | Ymddiriedolwr | 12 May 2018 |
|
|
||||
Diana Pearce | Ymddiriedolwr | 07 May 2016 |
|
|
||||
Margery Roberts | Ymddiriedolwr | 07 May 2016 |
|
|
||||
JOHN NEVILLE TURNER MA | Ymddiriedolwr | 12 March 1992 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.