ymddiriedolwyr THE PENNARD COMMUNITY CHARITY
Rhif yr elusen: 700431
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Kamio | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Fay Cornelius | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Katherine Drake | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Keith Atkins MBE | Ymddiriedolwr | 27 February 2023 |
|
|
||||
WILLIAM SMITH | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
David Wintle | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
LYNDA JAMES | Ymddiriedolwr | 30 November 2018 |
|
|
||||
Dr JONATHAN RANCE | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
||||
Hilary Wolfe | Ymddiriedolwr | 08 November 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.