THE JUNIOR SCHOOL AT THE ROYAL NORTHERN COLLEGE OF MUSIC ENDOWMENT TRUST

Rhif yr elusen: 700664
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The education of the general public in the study, appreciation and practice of music and the allied arts by endowing, furthering and supporting the objects and work of the Junior School at the Royal Northern College of Music. This is achieved by the giving of scholarships and bursaries, the purchase of musical instruments and financial support of activities within the Junior RNCM.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Cyfanswm incwm: £25,748
Cyfanswm gwariant: £26,702

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Manceinion

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Medi 1988: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Nigel Hirst Cadeirydd 01 July 2010
NORBURY VILLAGE HALL CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE INSTITUTION OF CHEMICAL ENGINEERS
Derbyniwyd: Ar amser
Alexandra Jane Mayer Ymddiriedolwr 01 August 2016
Dim ar gofnod
Eileen Clare Hoare Ymddiriedolwr 01 September 2015
Dim ar gofnod
Christine Margaret Wardle Ymddiriedolwr 01 September 2015
Dim ar gofnod
David John Hoult Ymddiriedolwr 01 September 2013
Dim ar gofnod
Martin Duckorth Ymddiriedolwr 01 September 2013
Dim ar gofnod
JOHN BRIERLEY TURNER Ymddiriedolwr 01 September 2013
RAWSTHORNE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE IDA CARROLL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE GOLLAND TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PITFIELD TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE DOUGLAS STEELE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Anna Elizabeth Wright Ymddiriedolwr 21 June 2012
MUSICA SECRETA
Derbyniwyd: Ar amser
NORTH WEST EARLY MUSIC FORUM
Derbyniwyd: Ar amser
DIDSBURY BAPTIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.84k £26.71k £32.74k £74.41k £25.75k
Cyfanswm gwariant £25.18k £10.32k £13.18k £24.57k £26.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 24 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 24 Mawrth 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 13 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 13 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 08 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 08 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 30 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 30 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 14 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ROYAL NORTHERN COLLEGE OF MUSIC
124 OXFORD ROAD
MANCHESTER
M13 9RD
Ffôn:
01619075401
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael