Hanes ariannol MAGGS DAY CENTRE
Rhif yr elusen: 700852
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £374.87k | £584.77k | £612.86k | £883.14k | £834.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £379.47k | £445.52k | £576.00k | £689.29k | £828.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £187.76k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £94.27k | N/A | £46.50k | £195.90k | £292.86k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £580.88k | £558.41k | £138.46k | £699.65k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £2.43k | £9.49k | £101.83k | £131.19k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £1.47k | £926 | £631 | £4.09k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £44.04k | £642.22k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £30.25k | £35.21k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £445.52k | £576.00k | £686.77k | £828.57k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £2.52k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £5.30k | £0 | £13.20k | £2.88k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.