ymddiriedolwyr MAGGS DAY CENTRE
Rhif yr elusen: 700852
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Hood | Ymddiriedolwr | 21 February 2024 |
|
|
||||||
Helen Alexandra Perry-Smith | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||||
Nicola Malyon | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||||
Dr Robert Nichols | Ymddiriedolwr | 20 May 2022 |
|
|
||||||
Jane Kemp | Ymddiriedolwr | 19 August 2021 |
|
|
||||||
CLIVE SKIDMORE | Ymddiriedolwr | 29 May 2019 |
|
|||||||
Avril Mary Gilmore | Ymddiriedolwr | 20 September 2017 |
|
|
||||||
SUSAN MARY OSBORNE | Ymddiriedolwr | 24 August 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.