Ymddiriedolwyr THE CITY OF YORK GUILDHALL ORCHESTRA
Rhif yr elusen: 700863

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ann Margaret Green CBE | Cadeirydd | 07 October 2016 |
|
|
||||
Nigel Malcolm Tooze | Ymddiriedolwr | 02 February 2024 |
|
|
||||
Joanna Small | Ymddiriedolwr | 02 February 2024 |
|
|
||||
Lucy Charnock | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Alan Easterbrook | Ymddiriedolwr | 17 January 2019 |
|
|
||||
Angelo Braganza | Ymddiriedolwr | 05 October 2018 |
|
|
||||
Rome Sigsworth | Ymddiriedolwr | 05 October 2018 |
|
|
||||
ANDREW CAVELL | Ymddiriedolwr | 25 March 2013 |
|
|
||||
MICHAEL WILSON | Ymddiriedolwr | 25 March 2013 |
|
|
||||
GEOFFREY EGGINTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FELICITY JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SIMON WRIGHT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.