ymddiriedolwyr NEURO THERAPY CENTRE LTD
Rhif yr elusen: 700904
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORRAINE ANTONIA CARROL DODD | Cadeirydd | 03 July 2015 |
|
|||||
Norman Charles Holladay | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Dr Hilary Harris | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Deborah Jane Powell | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||
Derek William Sanders | Ymddiriedolwr | 06 September 2019 |
|
|
||||
Barbara Burke | Ymddiriedolwr | 06 September 2019 |
|
|
||||
JUDITH LOUISE ECCLESTON | Ymddiriedolwr | 04 July 2014 |
|
|
||||
JOHN CHARLES BRIERLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.