Hanes ariannol BARNSLEY BLIND AND PARTIALLY SIGHTED ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 701071
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (34 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £16.85k £12.68k £17.59k £14.05k £16.94k
Cyfanswm gwariant £17.92k £5.26k £3.40k £4.15k £4.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £500 N/A N/A N/A N/A