ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF BOLTON PRIORY
Rhif yr elusen: 701342
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILL RILEY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Lady ELIZABETH OGNALL | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
KATHERINE LOUISE HAGUE | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
CAROLYN MARIE SMITH | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
FRANCES ROSEMARY MURGATROYD | Ymddiriedolwr | 12 May 2019 |
|
|
||||
Rev NICHOLAS JUSTIN MERCER | Ymddiriedolwr | 12 May 2019 |
|
|||||
Susan Patricia Barker | Ymddiriedolwr | 13 May 2018 |
|
|||||
Rosemarie Fisher | Ymddiriedolwr | 13 May 2018 |
|
|||||
MAX BARKER | Ymddiriedolwr | 13 May 2018 |
|
|
||||
AMANDA JANE WOOD | Ymddiriedolwr | 15 May 2016 |
|
|
||||
KEITH MICHAEL NIGHTINGALE | Ymddiriedolwr | 15 May 2016 |
|
|
||||
KEITH CHARLES FARADAY SIMPSON MBE | Ymddiriedolwr | 09 October 2012 |
|
|
||||
BARRY JOHN CODY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ADRIAN HENDLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JENNY LAYCOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.