Hanes ariannol ROTARY CLUB OF CANNOCK TRUST FUND

Rhif yr elusen: 701681
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £44.35k £5.80k £22.46k £21.14k £25.60k
Cyfanswm gwariant £44.46k £10.30k £22.95k £19.63k £29.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A