Ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF JESMOND DENE
Rhif yr elusen: 702260

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
clive Gerrard | Cadeirydd | 12 May 2014 |
|
|
||||
Douglas Mcintire | Ymddiriedolwr | 14 October 2024 |
|
|
||||
Gillian Mcintire | Ymddiriedolwr | 14 October 2024 |
|
|
||||
Anna Newson | Ymddiriedolwr | 03 September 2024 |
|
|
||||
John Andrew Telfer | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
Jacki Holmes | Ymddiriedolwr | 13 May 2018 |
|
|
||||
John Blakemore | Ymddiriedolwr | 17 August 2017 |
|
|
||||
Geoffrey Carter | Ymddiriedolwr | 14 May 2017 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.