Hanes ariannol LANCASHIRE AND SOUTH CUMBRIA KIDNEY PATIENTS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 702650
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2016 | 30/06/2017 | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.94k | £30.71k | £13.76k | £6.69k | £7.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.28k | £15.44k | £18.05k | £15.88k | £10.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.