Hanes ariannol LEICESTER ISLAMIC ACADEMY
Rhif yr elusen: 702652
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £898.70k | £1.28m | £874.49k | £1.06m | £1.20m | |
|
Cyfanswm gwariant | £839.81k | £829.56k | £823.57k | £1.00m | £1.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £143.50k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £105.44k | £408.44k | £874.49k | £9.19k | £1.15m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.84k | £5.86k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £749.43k | £696.80k | £0 | £999.39k | £3.01k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £40.00k | £173.49k | £0 | £49.99k | £49.99k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £27.91k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £785.10k | £783.79k | £0 | £940.39k | £0 | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £3.20k | £0 | £0 | £1.05m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £3.00k | £0 | £3.30k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £54.71k | £42.56k | £823.57k | £60.62k | £54.86k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.