Y Gofrestr Elusennau - Y Comisiwn Elusennau ANNA MARIA REYNOLDS
Rhif yr elusen: 1112467-9
Elusen gysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 29 APRIL 1960 AS AMENDED BY SCHEMES DATED 1 NOVEMBER 1971, 14 JANUARY 1975, AND 11 DECEMBER 2001, ORDER DATED 26 JANUARY 2005.
Gwrthrychau elusennol
1) PROVISION OF ALMSHOUSES FOR THE BENEFIT OR POOR PERSONS OF GOOD CHARACTER RESIDENT IN THE LONDON BOROUGH OF HOUNSLOW, WITH PREFERENCE GIVEN TO THOSE RESIDENT IN THE ANCIENT PARISH OF CHISWICK. 2) INCOME FOR THE BENEFIT OF THE ALMSPEOPLE.
Maes buddion
LONDON BOROUGH OF HOUNSLOW.
Hanes cofrestru
- 26 Tachwedd 1962: Cofrestrwyd
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.