Hanes ariannol INSTITUTE FOR PUBLIC POLICY RESEARCH
Rhif yr elusen: 800065
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.61m | £2.68m | £2.54m | £2.74m | £3.43m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.47m | £2.56m | £2.50m | £2.73m | £3.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £35.00k | £32.50k | £140.00k | N/A | £42.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £45.00k | £70.00k | £12.50k | £12.25k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.58m | £2.66m | £2.45m | £2.71m | £3.39m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £26.10k | £22.22k | £48.14k | £24.71k | £36.59k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £738 | £2.69k | £1.84k | £100 | £1.88k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £34.29k | £40 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £3.39m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.47m | £2.56m | £2.50m | £2.72m | £3.43m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £7.94k | £8.12k | £0 | £9.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £8.79k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.