ymddiriedolwyr INSTITUTE FOR PUBLIC POLICY RESEARCH
Rhif yr elusen: 800065
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lord Victor Olufemi Adebowale | Cadeirydd | 01 May 2024 |
|
|
||||
Matthew Thomas McGregor | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Jahangir Alom | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Lib Peck | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Rebecca Bunce | Ymddiriedolwr | 16 June 2021 |
|
|
||||
Boaz Moselle | Ymddiriedolwr | 15 October 2019 |
|
|
||||
Naresh Ramchandani | Ymddiriedolwr | 15 October 2019 |
|
|||||
Baroness Suttie | Ymddiriedolwr | 10 December 2014 |
|
|
||||
Dr DONALD PECK | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.