FRIENDS OF THE GLOUCESTER WATERWAYS MUSEUM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity exists solely as support for the Gloucester Waterways Museum in Gloucester Docks. This support is both financial (usually to support particular projects in the Museum) and through the help given by individuals to maintain and run working exhibits at the Museum (for instance the Dredger, Narrow Boat etc).
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 02 Tachwedd 1988: Cofrestrwyd
- FRIENDS OF THE NATIONAL WATERWAYS MUSEUM (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR CHRIS WITTS | Cadeirydd | 26 April 2012 |
|
|
||||
Matrin Terry Bryan | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
MRS Pat Harper | Ymddiriedolwr | 28 April 2015 |
|
|
||||
MRS Patsy Williams | Ymddiriedolwr | 28 April 2015 |
|
|||||
Norman Cadogan Mitchell | Ymddiriedolwr | 28 April 2015 |
|
|
||||
MR Nick Dutton | Ymddiriedolwr | 28 April 2015 |
|
|
||||
JILL LESLEY RUIZ | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.36k | £209 | £2.78k | £1.75k | £3.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.59k | £1.20k | £2.28k | £6.95k | £4.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 25 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Mawrth 2022 | 135 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21/05/1988 AS AMENDED ON 02/05/1995 AS AMENDED ON 26/04/2011 as amended on 24 Apr 2018
Gwrthrychau elusennol
THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY PROMOTION, SUPPORT, ASSISTANCE AND IMPROVEMENT OF THE NATIONAL WATERWAYS MUSEUM AT GLOUCESTER.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
29 Oldbury Orchard
Churchdown
Gloucester
GL3 2PU
- Ffôn:
- 01452859991
- E-bost:
- martin@is-thought.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window