ymddiriedolwyr CARE IN EAST GRINSTEAD AND LINGFIELD
Rhif yr elusen: 800348
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael James Breen | Cadeirydd | 15 November 2020 |
|
|
||||
Gillian Shepherd | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
Alan Jones | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
Grant Pyner | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|||||
Susan Elizabeth Bland | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
ELISABETH WOOLLEY | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
SUSAN COLLINGE | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
JAMES MUNRO | Ymddiriedolwr | 21 January 2021 |
|
|
||||
Valeria Martinelli | Ymddiriedolwr | 08 January 2020 |
|
|
||||
Myra Keats | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
Bruce Deacon | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
MARY DEACON | Ymddiriedolwr | 26 January 2014 |
|
|||||
Zerelda Lilias Micallef | Ymddiriedolwr | 26 January 2014 |
|
|
||||
GRAHAM GODFREY BRADBURY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.