ST MARY'S OXTED HERITAGE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To support the repair and restoration of St Mary's Church Oxted, and any buildings situated within the curtilage of the church including the hall, and the construction of any buildings within the curtilage. The Oxted community hall appeal committee was been formed to manage the project and raise funds for a new community hall. This appeal has now been wound up as it has achieved its objective.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Surrey
Llywodraethu
- 21 Tachwedd 1988: Cofrestrwyd
- FRIENDS OF ST MARYS (Enw gwaith)
- OXTED COMMUNITY HALL APPEAL (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chloe Ashton | Cadeirydd | 21 June 2023 |
|
|
||||
MARTIN H FISHER FCMA | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Michael Adamson | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Sally Sullivan | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Louise Nutley | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Rev James Paul Ashton | Ymddiriedolwr | 07 January 2020 |
|
|||||
ROBIN LISTER HICKSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARTIN HENRY FISHER FCMA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.39k | £4.56k | £16.47k | £17.90k | £1.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £26 | £75.00k | £37.39k | £7.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 28TH OCTOBER 1988 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED 16TH DECEMBER 1991
Gwrthrychau elusennol
A(1) THE RESTORATION AND REPAIR OF THE CHURCH INCLUDING ALL SUCH WORKS OF RENEWAL TO ANY PART OF THE FABRIC THEREOF AS MAY FROM TIME TO TIME BE REQUIRED. (2) THE LIKE WORKS OF RESTORATION REPAIR AND RENEWAL IN RESPECT OF ANY BUILDINGS WALLS GRAVESTONES MEMORIALS MONUMENTS OR OTHER STRUCTURES OR ARTEFACTS SITUATE WITHIN THE CURTILAGE OF THE CHURCH INCLUDING THE ROADWAY SURROUNDING THE SAME AND THE BUILDING OF THE CHURCH HALL AND ITS ADJACENT CAR PARK.(3) TEHE CONSTRUCTION EITHER WITHIN THE CHURCH OR WITHIN THE CURTILAGE THEREOF OF ADDITIONAL ACCOMODATION OR BUILDINGS FOR USE IN CONNECTION WITH THE CHURCH. (4) THE NORMAL MAINTENANCE AND KEEPING IN REPAIR OF ANY PART OF THE PROPERTY REFERRED TO IN SUB PARAGRAPHS (1) (2) AND (3) OF THIS PARAGRAPH. B. THE RENEWAL REPLACEMENT OF THE ORGAN THE BELLS THE HEATING SYSTEM AND THE FIXED OR OTHER FURNISHINGS OF THE CHURCH.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
OAK TREE COTTAGE
SANDY LANE
OXTED
RH8 9LU
- Ffôn:
- 01959561811
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window