Hanes ariannol ENGLISH NATIONAL BALLET SCHOOL LIMITED

Rhif yr elusen: 800512
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.92m £2.05m £2.37m £2.17m £2.50m
Cyfanswm gwariant £1.52m £2.33m £2.35m £2.13m £2.38m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £492.78k N/A £418.54k £254.99k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £416.02k £434.88k £368.63k £418.54k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £49.31k £123.47k £138.56k £154.05k £167.49k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £800 £0 £375 £820 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.87m £1.93m £2.20m £2.01m £2.31m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £2.30k £832 £1.05k £7.26k £19.86k
Incwm - Arall £0 £500 £21.33k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.52m £2.30m £2.31m £2.08m £2.33m
Gwariant - Ar godi arian £0 £35.28k £35.05k £47.38k £54.35k
Gwariant - Llywodraethu £32.89k £0 £22.28k £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0