ymddiriedolwyr THE RENAL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 800733
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr PAUL COCKWELL | Cadeirydd | 20 June 2017 |
|
|||||
Prof Stephen Marks | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Prof James Burton | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Dr Kathrine Parker | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Prof John Sayer | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Prof Timothy Bowen | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Lisa Ancliffe | Ymddiriedolwr | 20 August 2023 |
|
|
||||
Clare Morlidge | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Prof Alan Salama | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Dr Katie Vinen | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.