Hanes ariannol ACTION FOR STAMMERING CHILDREN
Rhif yr elusen: 801171
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £517.65k | £618.94k | £602.10k | £528.00k | £388.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £583.25k | £600.29k | £428.87k | £324.04k | £305.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £513.51k | £615.66k | £598.28k | £523.52k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.00k | £0 | £2.01k | £3.41k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £469 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.14k | £2.81k | £1.81k | £1.07k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £11.42k | £3.00k | £10.00k | £67.00k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £522.30k | £503.84k | £377.25k | £262.85k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £60.95k | £96.44k | £51.62k | £61.19k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.34k | £4.24k | £3.74k | £7.58k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £343.80k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.