Hanes ariannol CASTLE CARY AND DISTRICT MUSEUM AND PRESERVATION SOCIETY

Rhif yr elusen: 801319
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £17.82k £9.73k £5.68k £3.24k £7.79k
Cyfanswm gwariant £5.36k £4.84k £9.05k £4.74k £7.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A N/A N/A N/A