Ymddiriedolwyr TREE REGISTER OF THE BRITISH ISLES
Rhif yr elusen: 801565

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLIN HALL | Cadeirydd |
|
|
|||||
John Anderson | Ymddiriedolwr | 26 November 2024 |
|
|||||
Catherine Fitzgerald | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
PHILIPPA CLARE LEWIS | Ymddiriedolwr | 30 May 2023 |
|
|
||||
JILL BUTLER | Ymddiriedolwr | 09 April 2019 |
|
|
||||
James Murray Gouvenot Gardiner | Ymddiriedolwr | 29 December 2016 |
|
|
||||
LADY ARABELLA LENNOX-BOYD | Ymddiriedolwr | 27 September 2012 |
|
|
||||
THOMAS FRANK DERMONT PAKENHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RUPERT ELEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR TONY KIRKHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROY LANCASTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAURICE CURTIS FOSTER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.