Hanes ariannol RENT-A-ROLE DRAMA SERVICE

Rhif yr elusen: 801689
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £838.58k £412.96k £674.98k £489.52k £414.41k
Cyfanswm gwariant £789.45k £469.77k £584.89k £571.88k £479.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £34.00k £333.51k £27.60k £25.38k £20.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £4.07k N/A £22.23k N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £31.80k N/A £56.60k N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £802.17k N/A £595.39k N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £543 N/A £769 N/A N/A
Incwm - Arall £0 N/A £0 N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £734.44k N/A £529.55k N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £53.78k N/A £54.00k N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £0 N/A £1.34k N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Arall £1.23k N/A £1.34k N/A N/A