Hanes ariannol ST MARTINS HOUSING TRUST
Rhif yr elusen: 802013
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.16m | £5.99m | £6.63m | £7.14m | £7.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.80m | £4.87m | £5.69m | £6.40m | £7.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.16m | £2.35m | £2.41m | £2.62m | £2.80m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £221.22k | £321.47k | £783.99k | £725.79k | £652.79k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £335.96k | £661.91k | £487.66k | £608.43k | £635.89k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.82m | £5.31m | £6.14m | £6.50m | £6.75m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.22k | £13.37k | £5.50k | £713 | £15.05k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £14.47k | £267.68k | £28.08k | £213.54k | £115.14k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.77m | £4.80m | £5.59m | £6.24m | £6.97m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £27.32k | £72.58k | £95.18k | £159.61k | £261.63k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.17k | £9.68k | £8.94k | £15.00k | £16.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.