ymddiriedolwyr ROTHAMSTED RESEARCH LIMITED
Rhif yr elusen: 802038
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil Grant Scragg | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
Professor Sandra Mary Thomas | Ymddiriedolwr | 03 September 2022 |
|
|
||||
Professor Julie Elizabeth Gray | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Professor Bridget Anne Emmett | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|||||
Dr Andrew Paul Balmford | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|||||
Johannes Vincentius Maria Holthuis | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||
Professor Louise Joan Manning | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
SIR JOHN BEDDINGTON FRS | Ymddiriedolwr | 17 September 2018 |
|
|
||||
Dr Oliver Doubleday | Ymddiriedolwr | 17 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.