Hanes ariannol THE C J M CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 802325
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (254 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £503.60k £228.25k £297.95k £433.28k £58.05k
Cyfanswm gwariant £68.86k £62.86k £82.24k £118.71k £40.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £435.43k N/A N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £285.43k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £30.38k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Arall £37.78k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £68.16k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £700 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £3.03k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £65.13k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £700 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A N/A