SOCIETY FOR EARLY MODERN FRENCH STUDIES

Rhif yr elusen: 802479
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To advance the education of the public by the promotion and encouragement of the study of the culture and history of France in the seventeenth century by means of the holding of meetings, by publications and by other means as may be deemed proper.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Cyfanswm incwm: £20,282
Cyfanswm gwariant: £18,731

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gogledd Iwerddon
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Ionawr 1990: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • SOCIETY FOR SEVENTEENTH-CENTURY FRENCH STUDIES (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Professor Emily Butterworth Cadeirydd 25 June 2024
Dim ar gofnod
Dr Emma Claussen Ymddiriedolwr 25 June 2024
Dim ar gofnod
Professor Michael Moriarty Ymddiriedolwr 11 January 2024
Dim ar gofnod
katherine Stratton Ymddiriedolwr 12 September 2023
Dim ar gofnod
Dr Veronique Desnain Ymddiriedolwr 05 July 2022
EDUCAID SIERRA LEONE
Derbyniwyd: Ar amser
Dr David McCallam Ymddiriedolwr 05 July 2022
Dim ar gofnod
Dr Jerome Brillaud Ymddiriedolwr 05 July 2022
Dim ar gofnod
Dr Helena Taylor Ymddiriedolwr 05 July 2022
Dim ar gofnod
Dr Emma Herdman Ymddiriedolwr 04 September 2019
Dim ar gofnod
Dr Rowan Tomlinson Ymddiriedolwr 03 September 2019
Dim ar gofnod
Dr Adam Horsley Ymddiriedolwr 12 September 2017
Dim ar gofnod
PROFESSOR NOEL A PEACOCK Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £17.08k £14.70k £10.03k £15.62k £20.28k
Cyfanswm gwariant £13.38k £11.21k £2.85k £14.92k £18.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 03 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 01 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 07 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 19 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 07 Ebrill 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
University Of Exeter
Department of LCVS
Queens Building
The Queens Drive
EXETER
EX4 4QH
Ffôn:
01628778060