THE INSTITUTE OF AGRICULTURAL MANAGEMENT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To support education and agricultural matters
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 26 Ionawr 1990: Cofrestrwyd
- CENTRE OF MANAGEMENT IN AGRICULTURE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Anthony Price | Cadeirydd | 15 October 2015 |
|
|||||
Andrew Jonathon Brown JP | Ymddiriedolwr | 17 January 2025 |
|
|||||
John Alexander Balfour | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Simon Richard Haley | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Wiiliam Oliver | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Daniel Jones | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Oliver Scott | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Kate Elizabeth Russell Hall | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Mark Allison Yearsley | Ymddiriedolwr | 21 May 2019 |
|
|
||||
Graham Redman | Ymddiriedolwr | 18 December 2018 |
|
|
||||
Mark Suthern | Ymddiriedolwr | 13 October 2016 |
|
|
||||
Professor Matt Lobley | Ymddiriedolwr | 15 October 2015 |
|
|
||||
Thomas Louis Brunt | Ymddiriedolwr | 15 October 2015 |
|
|
||||
JOHN ANTHONY GILES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TIMOTHY DAVID ALEXANDER BRIGSTOCKE MBE | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £84.33k | £176.82k | £161.08k | £181.18k | £170.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £91.10k | £126.88k | £136.73k | £166.22k | £171.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 08 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 08 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 18 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 18 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26.11.1987 AS AMENDED 23.11.1989 AND 11.9.1998. as amended on 03 Oct 2019 as amended on 26 Feb 2021
Gwrthrychau elusennol
(1) TO PROMOTE HIGH STANDARDS IN THE PRACTICE AND BUSINESS OF MANAGEMENT IN AGRICULTURE. (2) TO PROMOTE TRAINING IN ALL ASPECTS OF MANAGEMENT IN AGRICULTURE. (3) TO ENCOURAGE THE PROVISION AND ATTAINMENT OF PROFESSIONAL QUALIFICATIONS IN THE PRINCIPLES AND PRACTICE OF MANAGEMENT OF AGRICULTURE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Farm Office
Redend Farm
Station Road
Pilning
BRISTOL
- Ffôn:
- 01275843825
- E-bost:
- victoria@iagrm.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window