Hanes ariannol DEAFBLIND UK
Rhif yr elusen: 802976
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.92m | £3.20m | £3.41m | £2.74m | £2.93m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.41m | £3.16m | £2.55m | £2.54m | £2.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £780.88k | £824.33k | £662.01k | £621.55k | £816.15k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £37.50k | £37.50k | £37.50k | £40.46k | £43.80k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.22m | £1.44m | £2.17m | £1.49m | £1.45m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £502.08k | £511.82k | £83.72k | £170.12k | £200.52k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.19m | £1.24m | £1.15m | £1.05m | £1.19m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.84k | £917 | £1.35k | £36.15k | £98.53k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £450.04k | £378.34k | £661.33k | £707.41k | £577.98k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.94m | £2.56m | £2.10m | £2.15m | £2.45m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £213.28k | £288.53k | £293.91k | £268.02k | £265.84k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.39k | £28.61k | £20.60k | £23.99k | £24.97k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £256.58k | £310.60k | £156.59k | £128.19k | £163.77k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.