ymddiriedolwyr DEAFBLIND UK
Rhif yr elusen: 802976
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Jan Michiel Nolan | Cadeirydd | 17 January 2018 |
|
|||||
Dr Eldre Beukes | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Stephen Critoph | Ymddiriedolwr | 27 March 2019 |
|
|
||||
George Foy | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|
||||
Roger Wilson-Hinds | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|
||||
Manbir Nagra | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|
||||
ASIF HUSSAIN | Ymddiriedolwr | 18 October 2017 |
|
|
||||
JOHN CHURCHER | Ymddiriedolwr | 18 October 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.