THE COLCHESTER AND TENDRING COMMUNITY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Charity making small grants and providing other assistance to voluntary and community organisations operating in Colchester and Tendring.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,512 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Essex
Llywodraethu
- 15 Gorffennaf 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1097865 COLCHESTER CARERS CENTRE
- 23 Ebrill 1990: Cofrestrwyd
- GRASSROOTS (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenda Ellis | Ymddiriedolwr | 17 November 2020 |
|
|||||||||
James Highton Challinor | Ymddiriedolwr | 24 September 2019 |
|
|
||||||||
Robert Arthur Needham | Ymddiriedolwr | 22 November 2018 |
|
|
||||||||
Edward Anthony Bloomfield | Ymddiriedolwr | 22 November 2016 |
|
|||||||||
David Harris | Ymddiriedolwr | 17 May 2016 |
|
|
||||||||
David Paul McLeod | Ymddiriedolwr | 06 November 2015 |
|
|
||||||||
COLIN NELSON BENNETT | Ymddiriedolwr | 11 August 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.67k | £20.55k | £36.38k | £64.06k | £59.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.98k | £34.89k | £22.39k | £37.88k | £88.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £685 | N/A | N/A | N/A | £1.51k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 02 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 02 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 24 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 24 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 28 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 12 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 29TH NOVEMBER 1989 AND SUPPLEMENTAL DEED DATED 9TH MARCH 1990 AND SUPPLEMENTAL DEED DATED 22 JUNE 2004
Gwrthrychau elusennol
A. THE PROMOTION OF ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN THE AREA IN PARTICULAR (BUT WITHOUT LIMITATION) IN THE ADVANCEMENT OF EDUCATION THE PROTECTION OF GOOD HEALTH BOTH MENTAL AND PHYSICAL AND THE RELIEF OF POVERTY AND SICKNESS. B. OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES WHICH ARE IN THE OPINION OF THE TRUSTEES BENEFICIAL TO THE COMMUNITY IN THE COMBINED AREA OF THE COLCHESTER BOROUGH COUNCIL AND AREAS ADJACENT.
Maes buddion
SEE OBJECTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
17 JAMES CARTER ROAD
COLCHESTER
CO3 9XA
- Ffôn:
- 07572760849
- E-bost:
- grassrootscharity@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window